27 ноября, 00:43

Помогите решить

x + (6534+241) = (4173+6534) + 241

6598*x=2379*6598

x * (25*37) = (42*25) * 37

+3
Ответы (1)
  1. 27 ноября, 01:48
    0
    1) 6775+x=10948x=10948-6775=41732) x = (2379*6598) : 6598, сокращаем 6598 и получаем ответ 23793) x = ((42*25) * 37) : 25*37, сокращаем 25 и 37 и получаем ответ 42
Знаешь ответ?
Не уверен в ответе?
Найди верный ответ на вопрос ✅ «Помогите решить x + (6534+241) = (4173+6534) + 241 6598*x=2379*6598 x * (25*37) = (42*25) * 37 ...» по предмету 📙 Математика, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.
Искать другие ответы