22 ноября, 05:31

Пример

64*35+106*402-128:64= ...

+2
Ответы (2)
  1. 22 ноября, 06:04
    0
    Упростим. Решим 64 на 35, 106 на 402 да 128 на 64 ... Получим 2240+42612-2=44850
  2. 22 ноября, 07:26
    0
    64*35+106*402-128:64=147338125
Знаешь ответ?
Не уверен в ответе?
Найди верный ответ на вопрос ✅ «Пример 64*35+106*402-128:64= ... ...» по предмету 📙 Математика, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.
Искать другие ответы