2 марта, 14:54

Раставте действие в этом примере: (92*65:26+712*405:810) * 615:246-569 =

+2
Ответы (2)
  1. 2 марта, 16:02
    0
    Вот 90% то что это правильно
  2. 2 марта, 16:51
    0
    1) 92*65 = 5980

    2) 5980: 26 = 230

    3) 712*405 = 288360

    4) 288360: 810 = 356

    5) 230+356 = 586

    6) 586*615 = 360390

    7) 360390: 246=1465

    8) 1465-569=896

    Как то так)
Знаешь ответ?
Не уверен в ответе?
Найди верный ответ на вопрос ✅ «Раставте действие в этом примере: (92*65:26+712*405:810) * 615:246-569 = ...» по предмету 📙 Математика, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.
Искать другие ответы