20 мая, 20:58

Вычислить удобным способом 125*13*8

246*24+24*754

+2
Ответы (2)
  1. 20 мая, 21:09
    0
    125*13*8*246*24+24*754=76770096

    1) 125*13=1625

    2) 1625*8=13000

    3) 13000*246=3198000

    4) 3198000*24=76752000

    5) 24*754=18096

    6) 76752000+18096=76770096
  2. 20 мая, 22:00
    0
    1. 13000. 2. 24000

    Пошаговое объяснение

    1. 1) 125 * 8=1000

    2) 1000*13=13000

    2.1) 246*24=5904

    2) 754*24=18096

    3) 5904+18096=24000
Знаешь ответ?
Не уверен в ответе?
Найди верный ответ на вопрос ✅ «Вычислить удобным способом 125*13*8 246*24+24*754 ...» по предмету 📙 Математика, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.
Искать другие ответы