18 февраля, 11:33

Вычисли:

1173 * 426 : 69 + 38 076 = ? 47 929 + 46 340 : 28 * 21 : 105 = ?

(23 * 5 647 - 26 131) : 83 = ? 500 301 - (43 847 : 163 + 648 * 175) = ?

0
Ответы (2)
  1. 18 февраля, 12:19
    0
    1) 45318

    2) 48260

    3) 1250

    4) 386632
  2. 18 февраля, 13:08
    0
    1) 45 318, 2) 48 260, 3) 1250, 4) 386 632!

    Или вам нужно по действиям? Если по действиям напишите, я вам решу!))
Знаешь ответ?
Не уверен в ответе?
Найди верный ответ на вопрос ✅ «Вычисли: 1173 * 426 : 69 + 38 076 = ? 47 929 + 46 340 : 28 * 21 : 105 = ? (23 * 5 647 - 26 131) : 83 = ? 500 301 - (43 847 : 163 + 648 * ...» по предмету 📙 Математика, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.
Искать другие ответы