9 ноября, 05:57

Решите крестьянским способом: 64*24, 42*68, 37*66, 63*36

+2
Ответы (1)
  1. 9 ноября, 06:35
    0
    64 х24

    32 х48

    16 х96

    8 х192

    4 х384

    2 х768

    1 х1536

    42*68✓

    21*136

    10*272✓

    5*544

    2*1088✓

    1*2176

    Сложив числа, не отмеченные галочкой, получаем:

    2176+544+136=2856
Знаешь ответ?
Не уверен в ответе?
Найди верный ответ на вопрос ✅ «Решите крестьянским способом: 64*24, 42*68, 37*66, 63*36 ...» по предмету 📙 Математика, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.
Искать другие ответы