Задать вопрос
8 октября, 08:17

Как решить пример 879*170/34+2830*47/282 по действиям?

+1
Ответы (2)
  1. 8 октября, 08:31
    0
    Сначало умножение и деление, а потом сложение и вычитание
  2. 8 октября, 09:07
    0
    1) 879*170=149430

    2) 149430/34=4395

    3) 2830*47=133010

    4) 133010/282=471.6666667

    Вот по действиям
Знаешь ответ?
Не уверен в ответе?
Найди верный ответ на вопрос ✅ «Как решить пример 879*170/34+2830*47/282 по действиям? ...» по предмету 📙 Математика, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.
Искать другие ответы