9 февраля, 18:17

Как решить пример удобным способом 23*48-35*23+87*23

0
Ответы (2)
  1. 9 февраля, 19:18
    0
    23 выносим за скобки, и получается 23 * (48-35+87) = 23*100=2300
  2. 9 февраля, 19:56
    0
    =23 * (48-35+87) = 23*100=2300
Знаешь ответ?
Не уверен в ответе?
Найди верный ответ на вопрос ✅ «Как решить пример удобным способом 23*48-35*23+87*23 ...» по предмету 📙 Математика, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.
Искать другие ответы